Dogfen lywodraethu KINGSTON THEATRE TRUST
Rhif yr elusen: 1000182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1ST MAY 1990 AS AMENDED BY A SPECIAL RESOLUTION DATED 11TH FEBRUARY 2002, NOW ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 30 JUNE 2010. as amended on 03 Sep 2020 as amended on 06 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION PARTICULARLY BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, MIME, OPERA, BALLET, MUSIC, SINGING, DANCE, LITERATURE, SCULPTURE AND PAINTING
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.