FREEDOM FROM TORTURE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Freedom from Torture is a human rights organisation which exists to enable survivors of torture to engage in a healing process. We provide direct care, treatment and protection services in five UK centres. We engage in activism in order to bring the plight of torture survivors to light and carry out research that underpins our policy and advocacy work.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£9,887,078
Roddion a chymynroddion | £8.90m | |
Weithgareddau elusennol | £439.22k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £473.36k | |
Buddsoddiadau | £74.93k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£12,057,079
Codi arian | £4.07m | |
Weithgareddau elusennol | £7.99m | |
Arall | £0 |
£9,139 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £257,307 o 6 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.07m | |
Gwariant elusennol | £7.99m |
Pobl

175 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
123 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- Llundain Fwyaf
- Yr Alban
Llywodraethu
- FREEDOM FROM TORTURE (Enw gwaith)
- MEDICAL FOUNDATION (Enw gwaith)
- MEDICAL FOUNDATION CARING FOR VICTIMS OF TORTURE (Enw gwaith)
- MEDICAL FOUNDATION FOR THE CARE OF VICTIMS OF TORTURE (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Lois SAYER | Cadeirydd | 22 October 2024 |
|
|
||||||||
Shehara Natalie SAMARASINGHE | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||||||
Timothy Stuart GUY | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||||||
Orla FEE | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||||||
Angela CLUFF | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||||||
John Patrick Dunford | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||||||
PHILOMENE UWAMALIYA | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|||||||||
BRIAN GARETH DUNLOP | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||||||
MAHESH WICKRAMASINGHE | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||||||
RASHA OBAID | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||||||
DR FIONA GOUDIE | Ymddiriedolwr | 04 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.99m | £12.81m | £10.31m | £11.93m | £9.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.74m | £10.15m | £10.42m | £11.95m | £12.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £178.41k | £110.45k | £174.41k | £325.04k | £257.31k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.67m | £11.42m | £9.41m | £11.20m | £8.90m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £400.74k | £367.37k | £444.40k | £193.91k | £473.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £900.82k | £998.15k | £457.52k | £526.24k | £439.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.28k | £23.68k | £5.48k | £13.25k | £74.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.39m | £4.09m | £3.04m | £4.54m | £2.05m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.95m | £7.07m | £6.99m | £7.59m | £7.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.79m | £3.08m | £3.44m | £4.35m | £4.07m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.35k | £36.81k | £36.24k | £32.30k | £29.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.49m | £4.34m | £4.38m | £4.16m | £4.08m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £17.17k | £14.20k | £17.09k | £14.34k | £23.48k | |
|
Cyfanswm asedau | £5.51m | £8.34m | £8.04m | £8.54m | £6.28m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.05m | £1.06m | £906.95k | £1.20m | £1.03m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Tachwedd 2020 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 20 Tachwedd 2020 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26TH JUNE 1989 AMENDED BY RESOLUTIONS DATED 5TH DECEMBER 1989, 25TH JUNE 1990, 8TH APRIL 1998 AND 2007 (OSCR AMENDMENT) AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18 DEC 2014 AS AMENDED ON 24 FEB 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 MAY 2020 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18 MAY 2020
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: - 3.1.1 TO PROVIDE RELIEF AND REHABILITATION FOR PERSONS, AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES, WHO HAVE BEEN TORTURED OR WHO HAVE BEEN TRAUMATISED BY OBSERVING TORTURE OR RELATED VIOLENCE ON OTHERS CLOSE TO THEM IN RELATIONSHIP OR PROXIMITY, PARTICULARLY AT A YOUNG AGE, IN ANY PART OF THE WORLD, AND WHO, AS SURVIVORS OF TORTURE, ARE IN CONDITIONS OF NEED; 3.1.2 TO EDUCATE, TRAIN AND SUPERVISE LEGAL, MEDICAL AND OTHER PROFESSIONALS AND PERSONS WHO PROVIDE ASSISTANCE TO SURVIVORS OF TORTURE; 3.1.3 TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) AND THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, THE REFUGEE CONVENTION AND THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TORTURE (THE “CONVENTIONS”) BY THE FOLLOWING MEANS: (I) PROMOTING THE PROTECTION OF AND REDRESS FOR SURVIVORS OF TORTURE BY PROVIDING LEGAL AND WELFARE ADVICE, MEDICO-LEGAL REPORTS, RELIEF AND FINANCIAL AND OTHER ASSISTANCE; (II) RAISING AWARENESS BOTH IN THE UK AND ABROAD OF INCIDENTS AND PATTERNS OF TORTURE ANYWHERE IN THE WORLD; (III) RAISING AWARENESS BOTH IN THE UK AND ABROAD OF HUMAN RIGHTS ISSUES RELATING TO THE OBLIGATIONS ON STATES UNDER THE CONVENTIONS TO PREVENT AND PROHIBIT TORTURE, PUNISH THOSE RESPONSIBLE FOR ACTS OF TORTURE, PROVIDE REMEDIES TO SURVIVORS OF TORTURE AND NEVER TO EXPEL, RETURN OR EXTRADITE A PERSON TO ANOTHER STATE WHERE THERE ARE SUBSTANTIAL GROUNDS FOR BELIEVING THERE IS A DANGER THEY WILL BE SUBJECTED TO TORTURE; (IV) CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW AND ENSURING THAT GOVERNMENTS FULFIL THEIR HUMAN RIGHTS OBLIGATIONS RELATING TO TORTURE AND TORTURE SURVIVORS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
111 ISLEDON ROAD
LONDON
N7 7JW
- Ffôn:
- 02076977823
- E-bost:
- rroberts@freedomfromtorture.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window