THE WILDLIFE TRUST FOR BEDFORDSHIRE CAMBRIDGESHIRE NORTHAMPTONSHIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Conservation and enhancement of wildlife habitats and biodiversity throughoput Bedfordshire, Cambridgeshire and Northamptonshire and enhancing everyone's enjoyment and understanding of wildlife.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,888,241
Roddion a chymynroddion | £2.16m | |
Weithgareddau elusennol | £4.64m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £88.12k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£7,081,234
Codi arian | £1.27m | |
Weithgareddau elusennol | £5.82m | |
Arall | £0 |
£235,219 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £489,751 o 64 gontract(au) llywodraeth a £96,566 o 7 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.27m | |
Gwariant elusennol | £5.82m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.27m | |
Gwariant elusennol | £5.82m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £42.23k |
Pobl

137 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
1760 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Dinas Peterborough
- Luton
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 28 Medi 1990: Cofrestrwyd
- "THE WILDLIFE TRUST" (Enw gwaith)
- THE WILDLIFE TRUST BCNP (Enw gwaith)
- BEDFORDSHIRE AND CAMBRIDGESHIRE WILDLIFE TRUST (Enw blaenorol)
- THE WILDLIFE TRUST FOR BEDFORDSHIRE CAMBRIDGESHIRE NORTHAMPTONSHIRE AND PETERBOROUGH (Enw blaenorol)
- THE WILDLIFE TRUST FOR BEDFORDSHIRE, CAMBRIDGESHIRE, NORTHAMPTONSHIRE AND PETERBOROUGH (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Hilary Mary Allison | Cadeirydd | 19 October 2024 |
|
|||||
Dr Reiner Schulte | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
James John Paul Marsh | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||
Michael Krause | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||
Kimberley Coleman | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Caroline Brown | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Richard James Vyse | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Matthew Gordon William Day | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Michael Samways | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Matthew Philip Hayes | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Janet Audrey Davis | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|||||
Hannah Mary Bartram | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Professor Samuel Fraser Brockington | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.77m | £5.40m | £7.14m | £10.53m | £6.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.23m | £5.03m | £5.84m | £7.19m | £7.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £677.34k | £266.94k | £242.39k | £532.59k | £489.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £242.05k | £648.09k | £269.42k | £175.92k | £96.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.54m | £1.91m | £3.94m | £2.56m | £2.16m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.22m | £3.42m | £3.13m | £7.90m | £4.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.72k | £63.61k | £75.06k | £77.20k | £88.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.88m | £163.44k | £2.16m | £536.65k | £134.84k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.25m | £4.33m | £4.76m | £5.90m | £5.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £985.11k | £702.19k | £1.08m | £1.28m | £1.27m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £72.70k | £73.93k | £75.06k | £39.82k | £43.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.91k | £1.27k | £1.03k | £747 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £18.26m | £18.28m | £18.45m | £23.15m | £22.87m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £500.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £6.30m | £7.40m | £8.33m | £6.83m | £6.95m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£96.86k | -£62.32k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £957.47k | £1.39m | £1.13m | £1.12m | £1.41m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24/08/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/09/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/11/1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/05/1995 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 18/10/2011 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 08/10/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 18/10/2011 as amended on 08 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO UNDERTAKE, PROMOTE AND ADVANCE THE CREATION, CONSERVATION, MAINTENANCE AND PROTECTION OF WILDLIFE AND ITS HABITATS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. TO PROMOTE, ORGANISE, CARRY ON AND ENCOURAGE STUDY AND RESEARCH FOR THE ADVANCEMENT OF KNOWLEDGE IN THE NATURAL SCIENCES, AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS THEREOF AND TO MAKE GRANTS OR DONATIONS FOR SUCH PURPOSES, AND TO INFORM AND INVOLVE PEOPLE ON MATTERS RELATING TO WILDLIFE AND ITS HABITATS THROUGH OFFERING ADVICE AND SHARING KNOWLEDGE.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE BEDFORDSHIRE CAMBRIDGESHIRE AND NORTHAMPTONSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Wildlife Trust
The Manor House
Broad Street
Great Cambourne
CAMBRIDGE
CB23 6DH
- Ffôn:
- 01954713525
- E-bost:
- cambridgeshire@wildlifebcn.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window