Ymddiriedolwyr THE PREHISTORIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1000567

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Adelle Ann Bricking | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Dr Oliver Philip Davis | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|||||
Dr Jessica Sarah Bates | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Dr George Arthur Prew | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Prof Robert Tyldesley Hosfield | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Dr Jennifer Lauren Wexler | Ymddiriedolwr | 03 June 2023 |
|
|
||||
Dr Catherine Julia Frieman | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Dr Meredith Jane Iris Laing | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Dr Lisa-Elen Meyering | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Dr Rupert Andrew Housley | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Dr Rachel Elaine Pope | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Dr Felicity Amelia McDowall | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Dr Linda Mary Hurcombe | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
DR JULIE PATRICIA GARDINER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.