THE SOUTHWELL MINSTER CHOIR ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Association shall be the study and practice of choral music, in particular church music in order to foster the public knowledge and appreciation of such music by means of public performance and to promote the development of the Choir of Southwell Minster.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 15 Hydref 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev RICHARD FRITH | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
JONATHAN MICHAEL NICHOLAS ALLSOPP | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
LAURENCE CLIFFORD CUNNINGTON | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
PAUL ANTHONY PROVOST | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
MICHAEL NORMAN DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
COLONEL DAVID RUPERT SNEATH | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|
||||
ELIZABETH HELEN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 30 October 2022 |
|
|||||
ADRIENNE PAULINE PATTERSON | Ymddiriedolwr | 24 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £38.47k | £28.98k | £26.96k | £27.56k | £49.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.32k | £6.87k | £24.53k | £31.91k | £73.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21ST JULY 1989 AS AMENDED 20TH JULY 1990,AS AMENDED 2OTH JUNE 2004
Gwrthrychau elusennol
THE STUDY AND PRACTICE OF CHORAL MUSIC, IN PARTICULAR CHURCH MUSIC IN ORDER TO FOSTER THE PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH MUSIC BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE AND TO PROMOTE THE DEVELOPMENT OF THE CHOIR OF SOUTHWELL MINSTER
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
47 EASTHORPE
SOUTHWELL
NG25 0HY
- Ffôn:
- 07790910298
- E-bost:
- laurence1999@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window