ymddiriedolwyr THE THORNEY ISLAND SOCIETY
Rhif yr elusen: 1000751
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn Murphy | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Rose Malik | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Hari Kitching | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Clare Annamalai | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|||||
Agapi Fylaktou | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Sarah Louise Cartledge | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Graeme Robin Cottam | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|||||
Robert Timms | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Victor John Keegan | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|
||||
LUCY VERONICA PECK | Ymddiriedolwr | 12 November 2014 |
|
|||||
JULIET DINAH Shellabear | Ymddiriedolwr | 21 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.