CORNWALL DEAF CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Deaf Centre for Deaf/Hard of Hearing adults and children and their families. We support all deaf/hard of hearing. The Centre offers regular social evenings and events, BSL classes, an Audiology Clinic, Lip Reading Classes, Youth Group, Children's Club, Deaf Church Group. We are the only Centre for the deaf/hard of hearing in Cornwall.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cernyw
Llywodraethu
- 31 Ionawr 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1182719 CAMBORNE DAY CENTRE
- 05 Tachwedd 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terence Spivey Fundraiser | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|||||
Toby Clemence | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Anthony Mulligan | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Demelza Rouncefield | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Linda Lear | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Gillian Mulligan | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Joanne Mace-Butler | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
Clive Thomas | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
Keith Jones | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
Mark Burstow | Ymddiriedolwr | 07 April 2018 |
|
|
||||
Brendan Curd | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
Katherine Thomas | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
JACKIE GOLDIE | Ymddiriedolwr | 03 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £159.34k | £19.97k | £23.98k | £6.08k | £14.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.97k | £24.44k | £28.83k | £19.60k | £19.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Tachwedd 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3RD SEPTEMBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS TEMPORARILY OR PERMANENTLY RESIDENT IN CORNWALL WHO ARE WHOLLY OR PARTIALLY DEAF OR WHO HAVE OTHER PROBLEMS WITH THEIR HEARING IN ANY MANNER WHICH IS NOW OR SHALL HEREAFTER BE DEEMED TO BE CHARITABLE IN LAW
Maes buddion
CORNWALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Brunton Road
Pool
Redruth
TR15 3SL
- Ffôn:
- 01209613829
- E-bost:
- secretary.cdc@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window