THE CAMBRIDGE PROJECT FOR THE BOOK TRUST

Rhif yr elusen: 1000804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Research, either directly undertaken or sponsored by the Trust, into the History of the Book.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £2,852

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex
  • Norfolk
  • Suffolk
  • Swydd Gaergrawnt
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Tachwedd 1990: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Adrian Patrick Antony Kent Cadeirydd
THE PRESIDENT AND FELLOWS OF WOLFSON COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
ELSA MEYLAND-SMITH Ymddiriedolwr 07 April 2013
Dim ar gofnod
PROF LESLIE HOWSAM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MRS J W MONEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
VIRGINIA CRUM-JONES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr CHRISTOPHER DE HAMEL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PROF RICHARD MCCABE FBA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr STELLA PANAYOTOVA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
EDNA MURPHY Ymddiriedolwr
CAMBRIDGE UNIVERSITY MUSICAL SOCIETY FUND
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.65k £18.00k £2.50k £4.50k £0
Cyfanswm gwariant £10.57k £24.69k £3.38k £4.96k £2.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 29 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 12 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 01 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 18 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 11 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
MAGDALENE COLLEGE
CAMBRIDGE
CB3 0AG
Ffôn:
01223332100