THE FOUNDATION FOR YOUNG MUSICIANS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Foundation for Young Musicians exists to support and secure the future of London's Centre for Young Musicians. The Centre for Young Musicians provides music tuition and courses for London schoolchildren in programmes that range from beginner level instrumental study to advanced training suitable for those aiming to study at conservatoire or university.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £28,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Warren-Green | Cadeirydd | 20 July 2020 |
|
|
||||
HUBERT BEST | Ymddiriedolwr | 24 October 2024 |
|
|
||||
GEOFFREY HARNIESS | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Nicholas Lawson | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
LISIA BASSETT | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
MARCUS PRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH JENKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £198.79k | £109.51k | £95.71k | £157.83k | £115.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.17k | £128.44k | £140.06k | £82.22k | £108.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £28.00k | £28.00k | £28.00k | £28.00k | £28.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25 OCT 1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 OCT 2019
Gwrthrychau elusennol
A) THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS REGISTERED ARE TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION PARTICULARLY BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ART OF MUSIC WITH SPECIAL REFERENCE TO THE EDUCATION AND TRAINING OF YOUNG MUSICIANS, PUPILS WHO HAVE OR MAY DISCOVER MUSICAL GIFTS OR APTITUDE AND OTHER PERSONS LIKELY TO BENEFIT THEREFROM THE PRACTICE AND PROVISION OF MUSIC, MUSICAL STUDIES AND RESEARCH RELATING THERETO AND ANY OTHER MATTERS WHICH CAM BE ACHIEVED BY CHARITABLE MEANS FOR CHARITABLE OBJECTS RELATING TO THE CREATION ENCOURAGEMENT TEACHING AND PERFORMANCE OF MUSIC INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ACQUISITION AND PROVISION OF FACILITIES INSTRUMENTS SCORES AND OTHER MEANS OF PERFORMANCE AND STUDY AND PLACES FOR SUCH PURPOSES AND THE RAISING AND PROVISION OF FUNDS THEREFORE AND FOR THOSE CHARITABLE PURPOSES OF THE CENTRE FOR YOUNG MUSICIANS OR ANY ORGANISATION SUCCEEDING TO OR CARRYING ON ITS BUSINESS WHICH THE DIRECTORS OF THE COMPANY CONSIDER IT PROPER TO ASSIST
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MORLEY COLLEGE LTD
61 WESTMINSTER BRIDGE ROAD
LONDON
SE1 7HT
- Ffôn:
- 02079283844
- E-bost:
- fym@cym.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window