Hanes ariannol SHROPSHIRE UNION FLY-BOAT RESTORATION SOCIETY LIMITED

Rhif yr elusen: 1000859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.33k £4.40k £5.13k £5.59k £14.87k
Cyfanswm gwariant £2.69k £5.99k £4.21k £5.59k £4.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A