SAMARITAN'S PURSE INTERNATIONAL LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Samaritan's Purse is a non-profit, Christian organisation providing church support and emergency relief and development assistance to the victims of war, famine, natural disaster, and disease, with the aim of demonstrating God's love to all and sharing the Good News of Jesus Christ.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£12,506,476
Roddion a chymynroddion | £3.99m | |
Weithgareddau elusennol | £8.30m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £531 | |
Buddsoddiadau | £89.28k | |
Arall | £126.34k |
Cyfanswm gwariant:
£9,659,284
Codi arian | £1.04m | |
Weithgareddau elusennol | £8.62m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.04m | |
Gwariant elusennol | £8.62m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.85m |
Pobl

57 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
5461 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Albania
- Aserbaijan
- Belarws
- Bosnia And Herzegovina
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Gwlad Swazi
- Irac
- Kosovo
- Kyrgyzstan
- Liberia
- Montenegro
- Philipinas
- Rwanda
- Rwmania
- Serbia
- Uganda
- Ukrain
- Yr Alban
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- SAMARITAN INTERNATIONAL LIMITED (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Thomas Arnot | Ymddiriedolwr | 02 May 2025 |
|
|||||
Merrill Littlejohn | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Edward Graham | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Donna Pierce | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|||||
E David Beroth | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|||||
Simon Herbert | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|||||
PAUL SABER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.09m | £8.37m | £10.47m | £11.87m | £12.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.48m | £7.95m | £9.06m | £11.67m | £9.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.19k | £22.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.21m | £3.86m | £5.56m | £5.69m | £3.99m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £298 | £1.47k | £327 | £667 | £531 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.86m | £4.51m | £4.90m | £6.16m | £8.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.46k | £157 | £284 | £17.14k | £89.28k | |
|
Incwm - Arall | £10.16k | £1.80k | £6.47k | £6.38k | £126.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.43k | £107.52k | £274.46k | £184.27k | £297.93k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.72m | £7.20m | £8.21m | £10.64m | £8.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £761.91k | £748.32k | £850.23k | £1.03m | £1.04m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.83k | £20.22k | £33.00k | £40.44k | £99.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £511.89k | £500.65k | £770.50k | £1.48m | £577.04k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.76m | £1.69m | £1.62m | £1.61m | £2.23m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2 | £2 | £2 | £2 | £2 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.09m | £1.53m | £3.29m | £3.49m | £5.71m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £190.92k | £143.00k | £419.26k | £401.83k | £393.13k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 17 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/01/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/12/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/05/1994 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22 OCT 2020 as amended on 07 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE CHARITY IS A NONDENOMINATIONAL EVANGELICAL CHRISTIAN ORGANISATION ESTABLISHED TO PROVIDE AID TO THOSE IN NEED AROUND THE WORLD AND TO ACHIEVE THE FOLLOWING OBJECTIVES, IN ACCORDANCE WITH THE CHARITY’S STATEMENT OF FAITH: - THE ALLEVIATION OF POVERTY BY MEETING THE SPIRITUAL AND PHYSICAL NEEDS OF PEOPLE WHO ARE VICTIMS OF WAR, POVERTY, NATURAL DISASTERS, DISEASE AND FAMINE, WITH THE PURPOSE OF SHARING GOD’S LOVE THROUGH HIS SON, JESUS CHRIST. - THE ADVANCEMENT OF RELIGION BY PROMOTING THE GOSPEL OF THE LORD JESUS CHRIST, AROUND THE WORLD.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Samaritans Purse International Ltd
Richardson Way
Cross Point Business Park
COVENTRY
CV2 2TA
- Ffôn:
- 02085592044
- E-bost:
- info@samaritans-purse.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window