Hanes ariannol NATIONAL ASSOCIATION FOR VOLUNTARY AND COMMUNITY ACTION
Rhif yr elusen: 1001635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £287.28k | £397.78k | £1.54m | £1.36m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £352.78k | £379.18k | £1.37m | £1.24m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £95.20k | £10.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £145.13k | £130.00k | £1.21m | £859.37k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £33.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.53m | £1.35m | £1.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £5.83k | £5.96k | £8.92k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.37m | £1.24m | £1.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £1.12k | £1.59k | £2.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £22.75k | £23.98k | £5.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £971.16k | £669.10k | £815.19k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £1.12k | £0 | £2.22k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.