NATIONAL ASSOCIATION FOR VOLUNTARY AND COMMUNITY ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Exert influence on government policy through the voice of local voluntary and community organisations. Enable Local Infrastructure Organisations to have strong governance and management and to provide inclusive services that enable voluntary and community organisations to meet the needs of the communities they represent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £28,305 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 24 Ionawr 1991: Cofrestrwyd
- NACVA (Enw gwaith)
- NATIONAL ASSOCIATION FOR VOLUNTARY AND COMMUNITY ACTION (Enw gwaith)
- NAVCA (Enw gwaith)
- NATIONAL ASSOCIATION OF COUNCILS FOR VOLUNTARY SERVICE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDRA MEADOWS | Cadeirydd | 17 July 2023 |
|
|
||||||||||||
Dr Batul Dungarwalla | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||||||||||
Sally Rose Page | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||||||||||
Jeremy Garth Hodgkinson | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|||||||||||||
Jackie Rosenberg | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|||||||||||||
Kishor Patel | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||||||||||
Lisa Healings | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Joyce Christine Blythe | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||||||||||
Hannah Reid | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Jessica Sumner | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||||||
Kerrie Louise Fletcher | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £397.78k | £1.54m | £1.36m | £1.51m | £436.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £379.18k | £1.37m | £1.24m | £1.45m | £720.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £95.20k | £10.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £130.00k | £1.21m | £859.37k | N/A | £28.31k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | £33.35k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £1.53m | £1.35m | £1.47m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £5.83k | £5.96k | £8.92k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.37m | £1.24m | £1.45m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £1.12k | £1.59k | £2.22k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £22.75k | £23.98k | £5.85k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £971.16k | £669.10k | £815.19k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £1.12k | £0 | £2.22k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 JANUARY 1991, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 18 SEPTEMBER 1992, 17 SEPTEMBER 1993, SEPTEMBER 1998, 8 SEPTEMBER 1999, 06 SEPTEMBER 2000, 12 SEPTEMBER 2003, 07 SEPTEMBER 2005 AND 17/09/09 AND 15/10/14 as amended on 16 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN ENGLAND AND IN PARTICULAR, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY,DISTRESS AND SICKNESS.
Maes buddion
ENGLAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE CIRCLE
33 ROCKINGHAM LANE
SHEFFIELD
S1 4FW
- Ffôn:
- 01142786636
- E-bost:
- navca@navca.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window