ymddiriedolwyr NATIONAL ASSOCIATION FOR VOLUNTARY AND COMMUNITY ACTION
Rhif yr elusen: 1001635
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANDRA MEADOWS | Cadeirydd | 17 July 2023 |
|
|
||||
Kishor Patel | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Lisa Healings | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Jessica Sumner | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Joyce Christine Blythe | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||
Hannah Reid | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Kerrie Louise Fletcher | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|||||
Angela Carter | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|||||
Stephen Craker | Ymddiriedolwr | 06 December 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.