Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF PENLEE HOUSE GALLERY AND MUSEUM
Rhif yr elusen: 1001644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05 NOV 1990 AS AMENDED ON 15 JUN 2005 AS AMENDED ON 10 JUN 2009 AS AMENDED ON 02 JUN 2010 AS AMENDED ON 15 JUN 2022 AS AMENDED ON 14 JUN 2023 as amended on 14 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE PUBLIC EDUCATION IN THE HISTORY AND CULTURE OF PENZANCE AND THE SURROUNDING AREA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.