THE FORWARD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide a range of services to support individuals, families and communities whose lives are impacted by drug dependency, alcohol and other substance misuse. The charity operates with challenging service users who have complex needs in the community and within the criminal justice system.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£39,912,000
Roddion a chymynroddion | £2.03m | |
Weithgareddau elusennol | £37.55m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £245.00k | |
Buddsoddiadau | £94.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£39,856,000
Codi arian | £71.00k | |
Weithgareddau elusennol | £39.78m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £32,850,000 o 37 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £71.00k | |
Gwariant elusennol | £39.78m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £56.00k |
Pobl

717 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
153 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 10 |
£70k i £80k | 5 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 3 |
£140k i £150k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- REHABILITATION FOR ADDICTED PRISONERS TRUST (Enw blaenorol)
- THE ADDICTIVE DISEASES TRUST (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONY ADAMS MBE | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||||
David Meredith | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||||
Amelia Fitzalan Howard | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|||||||
Katherine Simpson Lloyd | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||||
Ivor St John McKay | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||||
McIntosh Steven Harvey | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||||
Joyce Adu | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||||
Rebecca Priestley | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|||||||
Lisa Bryer Villiers | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||||
Jamie Drummond-Smith | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||||
ANDREW WYLIE | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||||
Dame Benita Refson | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||||
Hon. Isabelle LAURENT | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.30m | £21.38m | £34.47m | £32.87m | £39.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.56m | £21.53m | £29.97m | £33.67m | £39.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.83m | £18.13m | £28.05m | £24.24m | £32.85m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.31m | £1.22m | £2.56m | £2.31m | £2.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £63.00k | £101.00k | £292.00k | £283.00k | £245.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.91m | £20.06m | £28.05m | £30.28m | £37.55m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.00k | £1.00k | £0 | £38.00k | £94.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.57m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.54m | £21.51m | £29.95m | £33.62m | £39.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.00k | £23.00k | £27.00k | £56.00k | £71.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £231.00k | £237.00k | £328.00k | £438.00k | £444.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £82.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.00k | £1.00k | £3.40m | £4.15m | £4.68m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £2.00k | £2.00k | £2.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £5.70m | £5.16m | £7.34m | £6.49m | £6.80m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.45m | £2.02m | £3.03m | £3.64m | £4.43m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 NOV 1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 MAR 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 27 JUN 2017 as amended on 28 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
2. Objects The objects of the Charity are for the public benefit and particularly, but not exclusively, by working with persons suffering from alcoholism, addiction, offenders, ex-offenders, those at risk of offending, and marginalised groups in society: 2.1 to relieve poverty, sickness and distress amongst: 2.1.1 persons suffering from the effects of alcoholism, drug addiction or other forms of addiction or dependence to substances; 2.1.2 persons engaged in substance misuse; 2.1.3 persons suffering from other compulsive disorders and related mental illnesses; and 2.1.4 the families and dependants of such persons; including but not limited to by the provision of treatment, advice, support, information and counselling to such persons, and to assist in the rehabilitation and recovery of such persons; 2.2 to promote the health of such persons through the provision of medical or psycho-social interventions or other treatment; 2.3 to advance the education: 2.3.1 and training of any person in the care or treatment of such persons working in the field of alcoholism, drug addiction or other forms of addiction or dependence to substances, substance misuse, other compulsive disorders and related mental illnesses; and 2.3.2 of the public in all aspects of addiction problems, including alcohol and substance abuse; 2.4 to promote research into addiction, substance misuse, compulsive disorders and related mental illness, including their natures and causes, and physical, psychological and social consequences and methods of treatment, and into the care and treatment of persons who are suffering from the effects of alcoholism, drug addiction or other forms of addiction or dependence to substances, persons engaged in substance misuse, and persons suffering from other compulsive disorders and related mental illnesses and to disseminate all useful results of such research to the public; 2.5 to prevent addiction, substance misuse, compulsive disorders and related mental illness and provide for the after care of those recovering (or who have recovered) from them; 2.6 to promote the care, resettlement and rehabilitation of offenders, ex-offenders and those at risk of offending, and to support their families and dependants, in particular (but without limitation) by providing, promoting, supporting or organising the recruitment, employment, education and training of offenders, ex-offenders and those at risk of offending and to assist them in finding employment or self employment and accommodation and in rehabilitating themselves; 2.7 to promote the prevention of crime and social exclusion by supporting or carrying on either alone or in co-operation with any other body, authority or person any project of scheme and by providing money for such purposes whether by loan or otherwise; 2.8 to provide facilities in the interests of social welfare for recreation and leisure time occupation with the objective of improving the conditions of life for the general public; 2.9 to provide or assist in the provision of spiritual help and guidance for the beneficiaries identified in Articles 2.1.1 to 2.1.4 above.
Maes buddion
NOT DEFINED.IN PRACTICE U.K. SPECIFICALLY GREATER LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 106
Edinburgh House
170 Kennington Lane
LONDON
SE11 5DP
- Ffôn:
- 02039815525
- E-bost:
- info@forwardtrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window