Hanes ariannol NATIONAL CENTRE FOR CIRCUS ARTS

Rhif yr elusen: 1001839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.48m £2.53m £2.67m £3.11m £2.60m
Cyfanswm gwariant £2.28m £2.55m £2.80m £3.03m £2.88m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £766.88k £1.45m £426.17k £570.50k £20.31k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.02m £1.81m £1.04m £1.22m £550.05k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £553.11k £106.69k £627.51k £705.63k £666.45k
Incwm - Weithgareddau elusennol £909.49k £613.69k £1.00m £1.18m £1.38m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £8 £70 £277 £2.22k £6.76k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.05m £2.36m £2.49m £2.59m £2.42m
Gwariant - Ar godi arian £227.17k £187.93k £314.08k £34.95k £4.89k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £410.65k £452.20k