Hanes ariannol THE BETCHWORTH COMMUNITY ROOM TRUST

Rhif yr elusen: 1001840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.03k £11.57k £1.01k £2.60k £10.83k
Cyfanswm gwariant £3.89k £1.72k £1.78k £4.45k £14.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £300
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A £6.00k