ymddiriedolwyr THE MARY HARE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1002680
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harriet Jane McCalmont | Cadeirydd | 12 November 2018 |
|
|
||||
George Cazenove | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
James Ward | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Camilla Hargreave | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Georgina Woods | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Richard Parry | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
Christopher Lumley | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
||||
THE RIGHT HON. THE LORD RICHARD HENRY RONALD BENYON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.