THE FRESHFIELD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of grant funding to other charities with particular emphasis on those involved in the general fields of sustainable development, climate change mitigation and overseas disaster relief .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Mehefin 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATRICK APPLETON MOORES | Cadeirydd |
|
||||||
Burr Noland Carter | Ymddiriedolwr | 26 August 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH JANE POTTER | Ymddiriedolwr | 03 February 2012 |
|
|
||||
PAUL CHARLES Kurthausen | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £459.09k | £303.89k | £324.58k | £382.86k | £311.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £758.56k | £2.48m | £284.34k | £575.92k | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 06 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 06 Chwefror 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2ND APRIL 1991
Gwrthrychau elusennol
IN OR TOWARDS GENERAL PURPOSES OF SUCH CHARITABLE BODIES OR FOR SUCH OTHER PURPOSES AS SHALL BE EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mitchell Charlesworth Ltd
The Plaza
100 Old Hall Street
LIVERPOOL
L3 9QJ
- Ffôn:
- 01512361494
- E-bost:
- PAUL.K@BWM.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window