Ymddiriedolwyr THE PUBLIC LAW PROJECT

Rhif yr elusen: 1003342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jonathan Senker Cadeirydd 01 November 2023
Dim ar gofnod
Lorynn Demetriades Ymddiriedolwr 12 March 2025
Dim ar gofnod
Hon Saimo Chahal KC Ymddiriedolwr 12 March 2025
THE CLAPHAM SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Carien Rai Ymddiriedolwr 13 December 2023
Dim ar gofnod
Ravi Samir Mehta Ymddiriedolwr 13 December 2023
Dim ar gofnod
Simon James Fletcher Ymddiriedolwr 13 December 2023
Dim ar gofnod
Andrew Hood Ymddiriedolwr 06 March 2019
ALLIANCE FOR LAWYERS AT RISK CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Bryan Nott Ymddiriedolwr 09 March 2016
STAGE 2 YOUTH THEATRE COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser