AFRICA CHRISTIAN TEACHING SERVICES

Rhif yr elusen: 1003479
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity promotes the Christian Religion and works with partners to help individuals in difficult circumstances, orphans and widows in particular. The charity is committed to education and does this by sponsoring children and establishing schools in East Africa.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 January 2025

Cyfanswm incwm: £201,007
Cyfanswm gwariant: £216,412

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bwrwndi
  • Cenia
  • Uganda

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Gorffennaf 1991: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • ACTS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REVEREND KEVIN JONES BA, MA Cadeirydd
Dim ar gofnod
Claire Campbell Smith Ymddiriedolwr 25 October 2024
Dim ar gofnod
Elaine Bingham Ymddiriedolwr 31 May 2024
Dim ar gofnod
ANNE-MARIE JONES Ymddiriedolwr 14 September 2011
Dim ar gofnod
GEOFFREY BUTERA Ymddiriedolwr 17 November 1989
Dim ar gofnod
Georgette Butera BA Ymddiriedolwr 17 November 1989
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 15/01/2021 15/01/2022 15/01/2023 15/01/2024 15/01/2025
Cyfanswm Incwm Gros £82.75k £68.80k £75.89k £69.76k £201.01k
Cyfanswm gwariant £56.80k £58.15k £75.00k £60.58k £216.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 15 Ionawr 2025 28 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Ionawr 2025 28 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Ionawr 2024 07 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Ionawr 2024 07 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Ionawr 2023 07 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Ionawr 2023 07 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Ionawr 2022 29 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Ionawr 2022 29 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 15 Ionawr 2021 21 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 15 Ionawr 2021 21 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
15 CRESTWOOD CLOSE
CREWE
CW2 6TB
Ffôn:
01270664359
Gwefan:

acts-africa.net