Hanes ariannol PILOT THEATRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1003677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £736.62k | £558.11k | £950.22k | £1.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £742.89k | £493.93k | £666.92k | £1.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.07k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £365.72k | £330.72k | £338.69k | £577.60k | £471.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £875.92k | £346.30k | £384.04k | £721.48k | £496.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £435.11k | £388.63k | £172.78k | £227.89k | £896.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.42k | £1.68k | £1.28k | £846 | £1.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.25m | £742.89k | £493.93k | £666.92k | £1.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.95k | £3.70k | £2.72k | £6.91k | £8.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.