THE CONGELOW ORGANIC EDUCATIONAL CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the general public in the principles of organic farming, growing and gardening.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Caint
Llywodraethu
- 31 Gorffennaf 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR REYNOLDS | Cadeirydd |
|
||||||
Caroline Anne Lingham | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Piers Wilfrid Allen Carey | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
MARK ENSOLL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £136.25k | £901.70k | £636.63k | £33.42k | £115.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.58k | £29.76k | £28.90k | £40.99k | £40.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £885.00k | £636.63k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £16.70k | £19.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £885.00k | £636.63k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £21.94k | £14.49k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £7.82k | £14.41k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £9.94k | £7.99k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £12.00k | £6.50k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £3.56k | £6.47k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 04 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 12 Ebrill 2022 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 12 Ebrill 2022 | 66 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 18 Chwefror 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 18 Chwefror 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 03/07/1991 AS AMENDED BY DEED DATED 30/11/2006
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN THE PRINCIPLES OF ORGANIC FARMING GROWING AND GARDENING IN PARTICULAR BY CARRYING OUT OR ASSISTING IN CARRYING OUT RESEARCH INTO AGRICULTURAL AND LAND ESTATE MANAGEMENT IN RELATION TO ORGANIC FARMING AND PUBLISHING THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lower Ellenden Farm
Water Lane
Hawkhurst
CRANBROOK
Kent
TN18 5AX
- Ffôn:
- 01732770660
- E-bost:
- b.wass@warners.law
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window