Hanes ariannol ENCOMPASS CARE ORGANISATION UK

Rhif yr elusen: 1003779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.71m £7.07m £6.95m £8.00m £8.30m
Cyfanswm gwariant £6.64m £7.16m £7.26m £8.53m £8.17m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £6.27m £6.39m £6.47m £7.81m £8.14m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.57k £322.32k £136.00k £8.62k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £10.13k £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £6.94m £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.69m £0 £0 £7.98m £8.14m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £27.87k £14.86k £13.00k £15.27k £17.36k
Incwm - Arall £0 £7.04m £0 £0 £146.52k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.64m £7.16m £7.26m £8.53m £8.17m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £422.00k £451.00k £515.00k £541.14k £442.32k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0