THE BECK COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Beck Community Centre provides a facility for multiple user groups of all ages in the South East area of Kendal , where no other such facility exists. These include Groups for babies, childminders,uniformed groups, senior citizens, Church, modern dance,ballet, keep fit , groups with disabilities,U3A groups, coffee mornings, charity fundraisers and the capacity for hire by local residents
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
Llywodraethu
- 02 Medi 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Whittaker | Cadeirydd | 30 April 2011 |
|
|
||||
Rachael Hogg | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Fiona Bishop | Ymddiriedolwr | 09 December 2018 |
|
|||||
Jonathan Brook | Ymddiriedolwr | 02 September 2017 |
|
|
||||
Fiona Brook | Ymddiriedolwr | 02 September 2017 |
|
|
||||
Ronnie Woodhouse | Ymddiriedolwr | 02 September 2017 |
|
|
||||
COBI HARTEVELD | Ymddiriedolwr | 24 June 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.23k | £21.03k | £24.89k | £19.42k | £22.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.26k | £10.25k | £19.90k | £16.75k | £28.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £11.69k | £22.06k | £850 | £2.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 JULY 1991 AS AMENDED ON 27/04/2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18/04/2015 as amended on 27 Apr 2019 as amended on 21 Apr 1922
Gwrthrychau elusennol
1.TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITHOUT DISTINCTION OF SEX, RACE, POLITICS, RELIGION, DISABILITY OR OTHER OPINION. 2.TO MAINTAIN AND MANAGE THE COMMUNITY CENTRE OR TO CO-OPERATE WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER BODY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF THE CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE ASSOCIATION IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS
Maes buddion
BOUNDED BY WINDERMERE RAILWAY LINE, TO OXENHOLME ROAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BECK COMMUNITY CENTRE
ESTHWAITE AVENUE
KENDAL
LA9 7NZ
- Ffôn:
- 07923405736
- E-bost:
- WHITTAKER135@LIVE.CO.UK
- Gwefan:
-
beckcommunitycentre.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window