ymddiriedolwyr CLAIRE HOUSE
Rhif yr elusen: 1004058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Gow | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Stewart McKie | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Catherine Greening | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Jonathan Bagley | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Dr Andrew Selby | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Leila Williams | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Dr Helen Jane Butterworth | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.