Hanes ariannol THE UPPER ROOM (ST SAVIOUR'S)
Rhif yr elusen: 1004354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £458.90k | £606.03k | £563.51k | £480.46k | £533.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £362.43k | £537.86k | £569.61k | £644.51k | £570.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.36k | £5.00k | £39.77k | £476 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £581.93k | £523.76k | N/A | £453.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £19.06k | £18.23k | N/A | £63.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £16.66k | N/A | £3.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £2.05k | £689 | N/A | £7.86k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.00k | £4.17k | N/A | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £100.90k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £495.62k | £530.51k | N/A | £524.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £42.23k | £39.11k | N/A | £45.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £2.27k | N/A | £2.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.