THE CHAWN HILL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Mainly making grants according to the wishes of donors.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dudley
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Hydref 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PETER WICKHAM KING | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DR WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.25k | £66.71k | £13.64k | £19.96k | £14.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.51k | £59.80k | £18.06k | £19.92k | £15.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 22 Awst 2024 | 199 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 05 Medi 2022 | 212 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 05 Medi 2022 | 212 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 18 Mawrth 2021 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 FEBUARY 1981 AS AMENDED BY DEEDS OF VARIATION 21 APRIL 1989 AND THE 12 DECEMBER 1990
Gwrthrychau elusennol
THE FURTHERANCE OF THE CHRISTIAN FAITH BY 1. THE PROMOTION AND SUPPORT OF EVANGELISM GENERALLY AND ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES WHATSOEVER INCLUDING THE PROMOTION AND SUPPORT OF THE EVANGELIST WORK OF ANY EVANGELIST 2.THE SUPPORT OF THE ACTIVITIES OF ANY CHRISTIAN CHURCH OR ORGANISATION WHOSE BELIEFS ARE NOT SUBSTANTIALLY IN CONFLICT WITH THE BASIS OF BELIEF 3.THE SUPPORT OF OTHER CHARITABLE ORGANISATIONS HOLDING SUCH BELIEFS AND ENGAGED IN THE RELIEF OF POVERTY OR OTHER DEVELOPMENTAID IN FURTHERANCE OF THE GLORIOUS GOSPEL OF THE LORD JESUS CHRIST 4.ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE WHICH IN THE TRUSTEES OPINION FURTHERS THE PROMOTION AND SUPPORT OF EVANGELISM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
49 STOURBRIDGE ROAD
HAGLEY
STOURBRIDGE
DY9 0QS
- Ffôn:
- 01562720368
- E-bost:
- peterkingiron@blueyonder.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window