Hanes ariannol PROSTATE CANCER UK
Rhif yr elusen: 1005541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.46m | £36.02m | £27.87m | £35.44m | £33.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.52m | £30.62m | £22.29m | £25.06m | £34.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £802.00k | £2.41m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.83m | £35.37m | £27.39m | £34.95m | £32.69m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £483.00k | £422.00k | £395.00k | £419.00k | £541.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £153.00k | £226.00k | £79.00k | £73.00k | £722.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.07m | £5.16m | £3.95m | £6.49m | £6.18m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.29m | £19.83m | £15.82m | £15.69m | £24.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.23m | £10.79m | £6.48m | £9.38m | £9.42m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.00k | £32.00k | £33.00k | £39.00k | £44.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.22m | £6.48m | £5.80m | £958.00k | £9.58m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.