ymddiriedolwyr THE HANDEL HOUSE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1006009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON PATRICK WEIL | Cadeirydd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Donnelly | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Richards Daniels | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lucy Rhoda Le Fanu | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Lord Roderick Balfour | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Alexander Bicket | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Anthony Ridley | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
William James Conner | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Victoria Rowland Broackes | Ymddiriedolwr | 08 June 2015 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Howard Ridley | Ymddiriedolwr | 17 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.