KINGSWOOD HERITAGE MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ESTABLISH A MUSEUM TO PROMOTE, AND PRESERVE THE HERITAGE OF KINGSWOOD FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,100 o 4 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
37 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- De Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODNEY GEORGE STONE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kay Ross | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|||||
Alan Chillcott | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Muriel Quantrill | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
STEPHEN JOHN WOOD | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|
||||
LYNDA BLACKWELL | Ymddiriedolwr | 22 December 2013 |
|
|
||||
JOHN WILLIAM DOUGLAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRED ALAN BRYANT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.72k | £69.60k | £42.33k | £37.67k | £60.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.13k | £47.27k | £38.00k | £37.22k | £49.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.00k | £46.89k | £15.86k | £4.80k | £14.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 153 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22ND. OCTOBER 1991
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROVISION AT KINGSWOOD IN THE COUNTY OF AVON AND ELSEWHERE OF A MUSEUM RELATING PARTICULARLY TO THE ARCHAEOLOGICAL HISTORICAL INDUSTRIAL AND CULTURAL HERITAGE OF KINGSWOOD AND ITS SURROUNDING AREA.
Maes buddion
IN PRACTICE KINGSWOOD AVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kingswood Heritage Museum
Tower Lane
Warmley
BRISTOL
BS30 8XT
- Ffôn:
- 01179678248
- E-bost:
- kingswoodmuseum@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window