THE NUFFIELD ORTHOPAEDIC CENTRE CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Nuffield Orthopaedic Centre Charity, known as The Appeal, seeks to raise funds for extra clinical facilities, and for medical research which cannot be provided by the NHS. Donations and legacies are vitally important to help the Appeal
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2023
Cyfanswm incwm:
£625,224
Roddion a chymynroddion | £622.24k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £2.27k | |
Arall | £720 |
Cyfanswm gwariant:
£270,477
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £253.08k | |
Arall | £17.40k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £17.40k | |
Gwariant elusennol | £253.08k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £354.75k |
Pobl

2 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Swydd Rydychen
- Wiltshire
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 1991: Cofrestrwyd
- N O C APPEAL (Enw gwaith)
- NUFFIELD ORTHOPAEDIC CENTRE APPEAL (Enw gwaith)
- NUFFIELD ORTHOTICS APPEAL (Enw gwaith)
- THE NUFFIELD ORTHOTICS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR C JOHNSTONE | Cadeirydd |
|
||||||
Professor Martin McNally | Ymddiriedolwr | 03 April 2025 |
|
|
||||
Professor Andrew Price | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
PROFESSOR JONATHAN REES | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|||||
Susan Mary Woollacott | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|
||||
ROBERT JOHN ADSETTS | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||
MR DAVID THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEANETTE FRANKLIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR R N EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR P S CANDY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.88k | £923.35k | £382.42k | £350.58k | £625.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £326.60k | £357.17k | £5.32m | £2.92m | £270.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £873.22k | N/A | N/A | £622.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £2.88k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £47.25k | N/A | N/A | £2.27k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £720 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £460.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £333.28k | N/A | N/A | £253.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £9.83k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £14.06k | N/A | N/A | £99.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £220.00k | N/A | N/A | £150.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £14.06k | N/A | N/A | £17.40k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £28.37k | N/A | N/A | £26.94k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £7.88m | N/A | N/A | £719.72k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £67.18k | N/A | N/A | £52.34k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 93 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 93 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 09 Rhagfyr 2024 | 308 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 09 Rhagfyr 2024 | 308 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 18 Mai 2023 | 102 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 18 Mai 2023 | 102 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 13 Ebrill 2022 | 67 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 13 Ebrill 2022 | 67 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 08 Ebrill 2021 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 08 Ebrill 2021 | 62 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH. OCTOBER 1991 AS AMENDED 10 JULY 1995.
Gwrthrychau elusennol
1 TO RELIEVE SICKNESS AND PHYSICAL DISABILITY AND PROMOTE GOOD HEALTH BY SUPPORTING THE NUFFIELD ORTHOPAEDIC CENTRE AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, BY ASSISTING IN THE RAISING AND PROVISION OF FUNDS FOR NEW BUILDINGS, FACILITIES AND EQUIPMENT. 2 TO ADVANCE RESEARCH (AND THE DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS THEREOF), TEACHING AND STUDY IN ALL ASPECTS OF MUSCULAR SKELETAL DISORDER FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Nuffield Orthopaedic Centre
Windmill Road
Headington
Oxford
OX3 7LD
- Ffôn:
- 01865227722
- E-bost:
- jeanette.franklin@noc.nhs.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window