Hanes ariannol ROYAL FEMALE SCHOOL OF ART FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1006880
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/01/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.44k | £90.64k | £90.49k | £91.23k | £138.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.76k | £58.23k | £107.64k | £107.91k | £201.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.