lps21 ltd

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education for the public benefit through the promotion of the artswith particular, but not exclusive, reference to the visual arts of printmaking and graphic design.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 1991: Cofrestrwyd
- LPS (Enw gwaith)
- LONDON PRINT STUDIO (Enw blaenorol)
- LONDON PRINT WORKSHOP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Dawson Ferry | Cadeirydd | 29 April 2021 |
|
|||||||||
David William Logan Westhead | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||||||
Anthony Downing | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||||||
Noel Anthony Godber | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||||||
Maike Naho Matsuda | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £283.56k | £756.18k | £3.37k | £1.24k | £3.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £292.45k | £229.48k | £69.57k | £38.91k | £34.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £168.61k | £161.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £1.86k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £1.76k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £104.20k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £127 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £648.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £227.36k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £2.12k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Mawrth 2024 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/07/1990 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08/04/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/02/2011 as amended on 26 Jul 2021 as amended on 13 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH THE PROMOTION OF THE ARTS WITH PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVE REFERENCE TO THE VISUAL ARTS OF PRINTING AND GRAPHIC DESIGN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Fairbarn Road
Sheffield
South Yorkshire
S6 5PP
- Ffôn:
- 07932060801
- E-bost:
- info@londonprintstudio.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window