BOROUGH CARE SERVICES LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Borough Care Services Limited provides high quality, person centred care, accommodation and ancillary services to older people. In particular, Borough Care Services Limited supports people with dementia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerhirfryn
- Wigan
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard David Parry | Ymddiriedolwr | 04 November 2024 |
|
|||||
Nicholas Speight Mr | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Jayesh Patel | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Anthony John Bristlin | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Anne Elizabeth Higgins | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|||||
Robert Armstrong | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.00k | £125.00k | £42.00k | £42.00k | £5 | |
|
Cyfanswm gwariant | £220.00k | £172.00k | £87.00k | £55.00k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 APRIL 1991 AS AMENDED BY RESOLUTIONS DATED 17 OCTOBER 1991, 17 DECEMBER 1991 AND 14 NOVEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AND IN PARTICULAR THE PROVISION AND MAINTENANCE OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION AND DOMICILIARY CARE FOR PERSONS WHO BY REASON OF AGE, ILLNESS, DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES ARE IN NEED OF SUCH FACILITIES
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pepper House
Market Street
Nantwich
Cheshire
CW5 5DQ
- Ffôn:
- 01270613504
- E-bost:
- chris.hughes@belong.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window