ymddiriedolwyr ASTBURY MERE TRUST
Rhif yr elusen: 1007740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Gartside | Cadeirydd | 17 February 2020 |
|
|||||
Mark Edwardson | Ymddiriedolwr | 16 July 2024 |
|
|
||||
DAVID THOMAS BROWN | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|
||||
George Robert Edwards | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Philip Howell | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Peter Speed | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Richard Mort | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
Lorraine Mort | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
Graham Cresswell | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
Sarah Dean | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Gavin Wolfenden | Ymddiriedolwr | 27 January 2016 |
|
|
||||
CAROLINE JENNET WHITING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.