Hanes ariannol COMMUNITY CARE TRUST (SOUTH WEST) LIMITED
Rhif yr elusen: 1007781
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.33m | £2.09m | £2.59m | £2.61m | £1.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.42m | £2.08m | £2.22m | £2.04m | £2.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £604.45k | £2.09m | £2.40m | £2.21m | £1.89m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.39m | N/A | £78.14k | £135.81k | £12.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £340.01k | £2.29k | £56.99k | £97.28k | £1.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.99m | £2.09m | £2.53m | £2.51m | £1.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.39k | £0 | £97.20k | £965 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.42m | £2.08m | £2.22m | £2.04m | £2.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £715.60k | £81.00k | £6.01k | £3.62k | £19.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £632.62k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.