Ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF THE THIRD AGE - YORK
Rhif yr elusen: 1007843

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Jane Sawyer | Cadeirydd | 08 June 2022 |
|
|
||||
JENNIFER SLEE | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|||||
Jeffrey Stuart Todd | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Alice Mary Teresa Morwood-Leyland | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Dr Beryl Aranka Oppenheim | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Dr Philip Charles Walters | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Andrew Pilot | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Samantha Triggs | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Quinton Charles Smith | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.