Hanes ariannol Groundwork South and North Tyneside Limited
Rhif yr elusen: 1007918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81m | £2.15m | £1.95m | £2.01m | £2.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.24m | £2.21m | £1.84m | £2.05m | £2.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £438.35k | £469.32k | £414.50k | £308.76k | £594.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £353.79k | £92.80k | £336.10k | £404.42k | £205.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £55.03k | £28.53k | £259.99k | £73.32k | £66.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £286.94k | £329.38k | £88.34k | £143.01k | £157.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.41m | £1.71m | £1.32m | £1.69m | £2.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42.73k | £60.01k | £62.28k | £91.39k | £95.03k | |
|
Incwm - Arall | £21.34k | £20.24k | £220.46k | £14.38k | £970 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.01m | £1.95m | £1.71m | £1.91m | £2.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £225.72k | £264.58k | £123.69k | £141.81k | £152.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £17.97k | £14.10k | £11.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £30 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.