ymddiriedolwyr Groundwork South and North Tyneside Limited
Rhif yr elusen: 1007918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN BROWN | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|||||
Richard Lee | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|||||
Sian Broadhurst | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Kelly Crews | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Councillor Stephen Dean | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Jeremy Robert Cripps | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|||||
Mark Stephen Overton | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Andrew Thurston | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Stephen Brand | Ymddiriedolwr | 19 August 2021 |
|
|
||||
Dr Christopher Alan Ferguson | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|||||
Daniel O'Mahoney | Ymddiriedolwr | 20 December 2018 |
|
|
||||
Danielle Turton | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
ANDREW WHITTAKER | Ymddiriedolwr | 29 January 2013 |
|
|
||||
DIANA CATHERINE PEARCE | Ymddiriedolwr | 07 April 2011 |
|
|||||
MICHAEL JAMES CUTHBERTSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEFFREY DAVID OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.