THE FRESHWATER CAMP EQUIPMENT TRUST

Rhif yr elusen: 1010042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providing traditional camping facilities for Boys' and Girls' Brigade groups.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £5,573
Cyfanswm gwariant: £6,401

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ynys Wyth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Mawrth 1992: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
KIRK ALAN DOUGLAS LAKIN Cadeirydd 20 March 2019
Dim ar gofnod
Timothy Alan Finch Ymddiriedolwr 20 March 2019
Dim ar gofnod
Martin Finch Ymddiriedolwr 20 March 2019
Dim ar gofnod
JOHN OSBORN Ymddiriedolwr 20 March 2019
Dim ar gofnod
Colin Friel Ymddiriedolwr 20 March 2019
Dim ar gofnod
JOHN FREDERICK FAREBROTHER Ymddiriedolwr 20 March 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JAMES WEST STREATHAM SOUTHWARK
Derbyniwyd: Ar amser
MAYOR OF WANDSWORTHS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BENJAMIN WEIR TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN HOUSDEN Ymddiriedolwr 20 March 2019
ROEHAMPTON TRUST LTD
Derbyniwyd: Ar amser
ROEHAMPTON PARISH TRUST
Derbyniwyd: 113 diwrnod yn hwyr
Ian Reid Fleming Ymddiriedolwr 20 March 2019
THE ALBERT HUNT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MR TERRY FULLER Ymddiriedolwr 20 March 2019
THE NATIONAL FLOOD FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
MR ROB FLYNN Ymddiriedolwr 20 March 2019
Dim ar gofnod
JON MATTHEW TICKLE Ymddiriedolwr 20 March 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.26k £804 £750 £2.30k £5.57k
Cyfanswm gwariant £4.39k £1.54k £1.08k £1.86k £6.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 02 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 01 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Tachwedd 2021 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 24 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Flat 26
Eashing Point
Wanborough Drive
London
SW15 4AN
Ffôn:
07963903354