Hanes ariannol THE CIRENCESTER GRAMMAR SCHOOL MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1010062
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £146 | £125 | £118 | £269 | £101 | |
|
Cyfanswm gwariant | £225 | £240 | £315 | £315 | £218 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.