L'ASSOCIATION DES JURISTES FRANCO-BRITANNIQUES/THE FRANCO-BRITISH LAWYERS SOCIETY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY'S MAIN AIM IS TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND TRAINING, AND WITHIN THAT TRAINING OF LAWYERS INTO PRACTICE OF FRENCH, ENGLISH AND SCOTS LAW AND TO FACILITATE EXCHANGES BETWEEN STUDENTS , ACADEMICS AND LAWYERS FROM THESE COUNTRIES AND NORTHERN IRELAND AND TO PROMOTE INFORMATION RELATING TO AND OF THE CONSTITUENT LEGAL SYSTEMS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

28 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 30 Mawrth 1992: Cofrestrwyd
- A J F B (Enw gwaith)
- FBLS (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVOCATE IAN STEWART FORRESTER KC | Cadeirydd | 29 January 2018 |
|
|
||||
Lady Mary Howarth Arden | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||
Lord Justice John Bernard McCloskey | Ymddiriedolwr | 19 December 2023 |
|
|
||||
Floriane Louise Laruelle | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Maeve Lise Oxanne Guyot | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Dr Ariane de Guillenschmidt Guignot | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|
||||
Catherine PEDAMON | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Lord Ericht Andrew Fleming Stewart | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Stephane Michel Rene Bonifassi | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Diane Le Grand de Belleroche | Ymddiriedolwr | 24 June 2018 |
|
|
||||
CHARLES PIERRE OLIVIER JEAN RENE ED du COUEDIC de KERERANT | Ymddiriedolwr | 29 January 2018 |
|
|
||||
MICHELLE ANNE CULLY | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
LEONARDO CARPENTIERI | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
|
||||
Nicolas JONDET | Ymddiriedolwr | 02 November 2013 |
|
|
||||
DAVID GUILD | Ymddiriedolwr | 26 September 2013 |
|
|
||||
CATHERINE PALMER | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
||||
FREDERIC GOLDBERG | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
||||
MAITRE IRENE ARNAUDEAU | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
||||
VIVIENNE FORREST | Ymddiriedolwr | 19 July 2012 |
|
|
||||
MAITRE CAROL XUEREF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MADAME KATHERINE DANDRIEUX LISFRANC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAITRE BEATRICE CASTELLANE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MONSIEUR ARISTIDE LEVI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLE HOPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LADY LEEONA JUNE DORRIAN QC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAITRE BERNARD VATIER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT JAMES DAFYDD STEVENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALLY OSBORN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.92k | £15.25k | £14.59k | £29.65k | £16.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.11k | £11.89k | £14.40k | £31.62k | £22.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Tachwedd 2022 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19TH SEPTEMBER 1989, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED ON 18TH FEBRUARY 1991 AND 6TH DECEMBER 1991
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION AND TRAINING IN THE PRACTICE OF ENGLISH SCOTTISH AND FRENCH LAW GENERALLY AND IN PARTICULARLY IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS CONSTITUTIVE TREATIES.
Maes buddion
IN PRACTICE, THE UNITED KINGDOM AND FRANCE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LE DISPENSAIRE FRANCAIS
184 HAMMERSMITH ROAD
LONDON
W6 7DJ
- Ffôn:
- 07739 437739
- E-bost:
- fbls@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window