Hanes ariannol HALF MOON YOUNG PEOPLE'S THEATRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1010192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £718.50k £714.83k £897.29k £841.68k £831.36k
Cyfanswm gwariant £701.88k £665.83k £825.89k £889.56k £822.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £78.66k £63.00k £99.49k £75.00k £75.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £251.79k £358.96k £345.52k £263.60k £264.72k
Incwm o roddion a chymynroddion £259.88k £336.93k £265.60k £296.72k £287.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £458.07k £377.76k £631.56k £529.70k £520.93k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £544 £145 £131 £2.46k £2.57k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £12.80k £20.87k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £659.31k £620.29k £783.23k £883.26k £822.56k
Gwariant - Ar godi arian £42.56k £45.54k £42.66k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £20.03k £15.46k £15.34k £7.50k £8.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £6.30k £364