THE TALBOT HOUSE TRUST

Rhif yr elusen: 1010214
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity makes grants to schools and colleges providing courses in the performing arts in the UK for bursaries for students needing financial assistance. Students must meet the criteria of the Talbot House Trust. (Performing arts includes music, drama and dance)

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022

Cyfanswm incwm: £7,977
Cyfanswm gwariant: £11,697

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Hydref 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1152367 NATIONAL YOUTH ARTS TRUST
  • 31 Mawrth 1992: Cofrestrwyd
  • 12 Hydref 2023: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • LISKEARD CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022
Cyfanswm Incwm Gros £10.54k £8.98k £9.39k £7.34k £7.98k
Cyfanswm gwariant £12.58k £12.49k £12.55k £10.30k £11.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 16 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 07 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required