Hanes ariannol HELLENIC COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1010360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £752.42k | £774.80k | £598.14k | £523.95k | £581.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £793.00k | £835.99k | £563.74k | £595.63k | £766.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £155.04k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £124.84k | £155.04k | £6.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £47.54k | £74.74k | £251.84k | £215.12k | £68.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £515.11k | £469.52k | £152.22k | £119.46k | £310.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £200.94k | £203.19k | £192.74k | £189.00k | £200.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.09k | £3.28k | £1.35k | £367 | £2.31k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £507.12k | £546.79k | £383.29k | £411.11k | £511.91k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £285.88k | £289.20k | £180.46k | £184.53k | £254.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £173.42k | £174.39k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.