HAMPSTEAD COUNSELLING SERVICE

Rhif yr elusen: 1010794
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Low cost counselling services

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2019

Cyfanswm incwm: £26,256
Cyfanswm gwariant: £24,383

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Camden

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Mai 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 293446 AGE UK CAMDEN
  • 12 Mai 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1129264 THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL...
  • 12 Mai 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1109984 THE CHARLIE WALLER TRUST
  • 29 Ebrill 1992: Cofrestrwyd
  • 12 Mai 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • H C S (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £45.19k £39.29k £34.65k £19.83k £26.26k
Cyfanswm gwariant £45.45k £32.94k £32.31k £24.96k £24.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 17 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 17 Awst 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 02 Medi 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2017 20 Gorffennaf 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2017 20 Gorffennaf 2018 Ar amser