Hanes ariannol TINNITUS UK
Rhif yr elusen: 1011145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £1.35m | £1.36m | £860.55k | £876.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £975.20k | £996.46k | £1.27m | £1.28m | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £746.85k | £1.14m | £1.22m | £686.44k | £729.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £73.85k | £64.02k | £0 | £17.42k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £176.65k | £129.43k | £97.43k | £144.50k | £137.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.65k | £15.16k | £7.44k | £12.19k | £6.50k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £35.91k | £0 | £2.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £474.87k | £659.48k | £949.27k | £181.11k | £391.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £670.02k | £749.04k | £1.00m | £903.86k | £733.56k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £69.68k | £185.96k | £175.33k | £289.02k | £280.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.18k | £19.14k | £9.53k | £11.10k | £25.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £279.90k | £0 | £11.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.47k | £4.77k | £4.71k | £6.62k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £235.50k | £61.47k | £88.60k | £88.19k | £28.82k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.