TINNITUS UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Tinnitus UK helps anyone affected by tinnitus, including people who have tinnitus and those close to them. Acts to educate and train professionals and the general public. Commissions research and supports training. We seek to increase awareness of tinnitus and increase the volume and impact of tinnitus research to find a cure.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1021780 STANLEY CLAYTON TRUST
- 15 Mai 1992: Cofrestrwyd
- Tinnitus UK (Enw gwaith)
- BRITISH TINNITUS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Elizabeth Colenso | Cadeirydd | 07 September 2017 |
|
|
||||
Emma Louise Stone | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Dr Nicola Heron | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Dr Veronica Jane Kennedy Carragher | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
JAMES BERNARD CORCORAN | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.35m | £1.36m | £860.55k | £876.57k | £484.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £996.46k | £1.27m | £1.28m | £1.04m | £927.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.14m | £1.22m | £686.44k | £729.65k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £64.02k | £0 | £17.42k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £129.43k | £97.43k | £144.50k | £137.94k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.16k | £7.44k | £12.19k | £6.50k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £35.91k | £0 | £2.47k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £659.48k | £949.27k | £181.11k | £391.92k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £749.04k | £1.00m | £903.86k | £733.56k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £185.96k | £175.33k | £289.02k | £280.14k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.14k | £9.53k | £11.10k | £25.44k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £279.90k | £0 | £11.84k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.77k | £4.71k | £6.62k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £61.47k | £88.60k | £88.19k | £28.82k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 APR 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 JUL 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 SEP 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 OCT 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 SEP 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 17 OCT 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF AND ALLEVIATION OF TINNITUS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tinnitus UK
Unit 5
Acorn Business Park
Woodseats Close
SHEFFIELD
S8 0TB
- Ffôn:
- 01142509933
- E-bost:
- info@tinnitus.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window